ENVATIOS PROMOCION XVI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leonardo da Vinci, 2
Código Postal 41092
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENVATIOS PROMOCION XVI SL
CIF B90424276
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 21/02/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario ENVATIOS PROMOCION SL
VINCULACIONES DE ENVATIOS PROMOCION XVI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENVATIOS PROMOCION XVI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bautista Anaya Rocio | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2019 | 01/03/2024 |
Castellanos Fernandez-valdes Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/12/2020 | 01/03/2024 |
ENVATIOS PROMOCION SL | Administrador Unico | 07/03/2019 | 01/03/2024 |
ENVATIOS PROMOCION SL | Socio Unico | 07/03/2019 | 01/03/2024 |
Gamarro Guijarro Melchor | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2019 | 01/03/2024 |
Garrido Cortes Matias Nicolas | Liquidador Unico | 01/03/2024 | 01/03/2024 |
Gracia Tirado Angeles | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2019 | 01/03/2024 |
Rico Morales Ramon Maria | Apoderado | 05/01/2021 | 01/03/2024 |
Rico Morales Ramon Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2020 | 01/03/2024 |
Rodriguez Izquierdo Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/05/2019 | 01/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENVATIOS PROMOCION XVI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6961 , F 116, S 8, H SE121096, I/A 10 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6961 , F 116, S 8, H SE121096, I/A 10 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6961 , F 116, S 8, H SE121096, I/A 10 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6961 , F 116, S 8, H SE121096, I/A 10 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6961 , F 116, S 8, H SE121096, I/A 10 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6961 , F 116, S 8, H SE121096, I/A 9 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6961 , F 114, S 8, H SE121096, I/A 8 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6687 , F 90, S 8, H SE121096, I/A 7 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6687 , F 90, S 8, H SE121096, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6687 , F 88, S 8, H SE121096, I/A 5 (03/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-82-41