ENVASES INDUSTRIALES CARTTO SL
Dirección social Ctra Mas del Jutge, 14
Municipio Torrent
Provincia Valencia
Razón Social ENVASES INDUSTRIALES CARTTO SL
CIF B46006490
Capital Social 319131.0 Euros
Actividad Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
Fecha de Constitución 18/01/1960
Teléfono 96 155 04 35
Página Web www.cartto.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Verdeguer Carpio Maria Dolores
ORGANIGRAMA DE ENVASES INDUSTRIALES CARTTO SL
VINCULACIONES DE ENVASES INDUSTRIALES CARTTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENVASES INDUSTRIALES CARTTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ocheda Abellan Ignacio | Consejero | 23/07/2024 | |
Ocheda Abellan Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 23/07/2024 | |
Simo Puchol Maria Dolores | Secretario | 23/07/2024 | |
Simo Puchol Maria Dolores | Consejero Delegado Mancomunado | 23/07/2024 | |
Simo Puchol Maria Dolores | Consejero | 23/07/2024 | |
Verdeguer Carpio Maria Dolores | Presidente | 11/04/2014 | |
Verdeguer Carpio Maria Dolores | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2014 | |
Verdeguer Carpio Maria Dolores | Consejero | 11/04/2014 |
ACTOS BORME DE ENVASES INDUSTRIALES CARTTO SL
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 27547, I/A 22 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 27547, I/A 22 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566, L 1877, F 195, S 8, H V 27547, I/A 20 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566, L 1877, F 195, S 8, H V 27547, I/A 20 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-46
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566, L 1877, F 194, S 8, H V 27547, I/A 19 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566, L 1877, F 194, S 8, H V 27547, I/A 19 (11/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-46
- Por error no se publico el cese de don Vicente Soria Planells en el envío 11/02/2013 nº 28-00679472013
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566, L 1877, F 194, S 8, H V 27547, I/A 18 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2014-76-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566, L 1877, F 194, S 8, H V 27547, I/A 18 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-46
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4566, L 1877, F 194, S 8, H V 27547, I/A 18 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-46