ENVASES CARTON SA - EXTINGUIDA
Municipio Onda
Provincia Castellón/Castello
Razón Social ENVASES CARTON SA
CIF A26037432
Actividad Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
Página Web www.laplana.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único CARTONAJES DE LA PLANA SL
Auditor AUDICAS SLP
VINCULACIONES DE ENVASES CARTON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENVASES CARTON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICAS SLP | Auditor | 22/12/2015 | 26/01/2021 |
CARTONAJES DE LA PLANA SL | Administrador Unico | 25/10/2011 | 26/01/2021 |
Piquer Gumbau Maria Amparo | Apoderado | 20/07/2017 | 26/01/2021 |
AMISAR SL | Administrador Unico | 29/04/2011 | 25/10/2011 |
ACTOS BORME DE ENVASES CARTON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373, L 936, F 201, S 8, H CS 16542, I/A 17 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1373, L 936, F 201, S 8, H CS 16542, I/A 17 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 592, F 60, S 8, H CS 16542, I/A 16 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-12
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 592, F 59, S 8, H CS 16542, I/A 15 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 592, F 58, S 8, H CS 16542, I/A 13 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-12
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 592, F 58, S 8, H CS 16542, I/A 12 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 592, F 58, S 8, H CS 16542, I/A 11 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 592, F 58, S 8, H CS 16542, I/A 11 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 592, F 58, S 8, H CS 16542, I/A 10 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-141-12