ENTRERIVER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 169
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENTRERIVER SA
CIF A82989823
Capital Social 2.4E7 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ENTRERIVER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTRERIVER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Entrecanales Domecq Daniel Guillermo | Administrador Solidario | 29/10/2010 | 29/01/2015 |
Ollero Borrero Pablo | Apoderado | 05/02/2010 | 29/01/2015 |
Rivera Olalquiaga Marta | Administrador Solidario | 29/10/2010 | 29/01/2015 |
ACTOS BORME DE ENTRERIVER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 83, S 8, H M 281059, I/A 14 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 83, S 8, H M 281059, I/A 14 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 83, S 8, H M 281059, I/A 14 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 83, S 8, H M 281059, I/A 14 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Capital Anterior: | 23.600.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 24.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 82, S 8, H M 281059, I/A 13 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Capital Anterior: | 23.000.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.600.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 81, S 8, H M 281059, I/A 12 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-28
- PASEO DE LA HABANA, NUMERO 169, LOCAL BAJO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 81, S 8, H M 281059, I/A 11 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 81, S 8, H M 281059, I/A 11 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-28
Capital Anterior: | 21.539.759,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.460.241,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.000.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,78 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 80, S 8, H M 281059, I/A 10 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16507 , F 80, S 8, H M 281059, I/A 9 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28