ENTREPLAZAS ASESORES Y CONSULTORES SLP - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ENTREPLAZAS ASESORES Y CONSULTORES SLP
CIF B84093285
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 08/09/2004
VINCULACIONES DE ENTREPLAZAS ASESORES Y CONSULTORES SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTREPLAZAS ASESORES Y CONSULTORES SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Valle Garcia Goyena Jose | Apoderado | 02/01/2015 | 17/02/2016 |
Del Valle Garcia Goyena Jose | Liquidador | 06/08/2015 | 17/02/2016 |
Del Valle Garcia Goyena Juan Ignacio | Administrador Unico | 06/08/2015 |
ACTOS BORME DE ENTREPLAZAS ASESORES Y CONSULTORES SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20527 , F 14, S 8, H M 363322, I/A 5 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20527 , F 14, S 8, H M 363322, I/A 5 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20527 , F 13, S 8, H M 363322, I/A 4 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20527 , F 13, S 8, H M 363322, I/A 4 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20527 , F 13, S 8, H M 363322, I/A 4 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20527 , F 12, S 8, H M 363322, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-28
- LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PROFESION DE ECONOMISTA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20527 , F 11, S 8, H M 363322, I/A 2 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-28