ENTRENO CRUZADO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sor Isabel Cifre, 28
Código Postal 07007
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENTRENO CRUZADO SL
CIF B57750382
Capital Social 30720.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 15/03/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ENTRENO CRUZADO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTRENO CRUZADO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinosa Hermida Roberto | Liquidador | 12/04/2024 | 12/04/2024 |
Espinosa Hermida Roberto | Administrador Solidario | 16/10/2023 | 12/04/2024 |
Mas Reina Lorenzo | Administrador Solidario | 16/10/2023 | 12/04/2024 |
Mas Reina Lorenzo | Administrador Unico | 04/04/2023 | 16/10/2023 |
Lara Castro Francisco Javier | Administrador Solidario | 02/06/2021 | 04/04/2023 |
Mas Reina Lorenzo | Administrador Solidario | 02/06/2021 | 04/04/2023 |
Mas Reina Lorenzo | Administrador Unico | 09/07/2020 | 02/06/2021 |
Espinosa Hermida Roberto | Administrador Unico | 02/03/2017 | 09/07/2020 |
Diez Albar Francisco-javier | Socio Unico | 16/03/2012 | 16/03/2017 |
Garces Escobar Felipe-alberto | Administrador Unico | 16/03/2012 | 02/03/2017 |
ACTOS BORME DE ENTRENO CRUZADO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 225, S 8, H PM 69211, I/A 10 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 225, S 8, H PM 69211, I/A 10 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 225, S 8, H PM 69211, I/A 10 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 225, S 8, H PM 69211, I/A 10 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 224, S 8, H PM 69211, I/A 9 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 224, S 8, H PM 69211, I/A 9 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 224, S 8, H PM 69211, I/A 9 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 224, S 8, H PM 69211, I/A 8 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 224, S 8, H PM 69211, I/A 8 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2490 , F 224, S 8, H PM 69211, I/A 8 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-07