ENTREFRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Guadiana, 19
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ENTREFRA SL
CIF B84405307
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/06/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENTREFRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTREFRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Entrecanales Domecq Maria De Las Nieves | Apoderado Solidario | 18/07/2011 | 13/12/2011 |
Entrecanales Domecq Maria De Las Nieves | Administrador Unico | 28/10/2011 | 13/12/2011 |
Legrand Francois Jean Paul | Apoderado Solidario | 18/07/2011 | 13/12/2011 |
Lopez Acevedo Sanz Alida | Apoderado | 04/06/2009 | 13/12/2011 |
Entrecanales Domecq Maria De Las Nieves | Administrador Mancomunado | 28/10/2011 | |
Legrand Francois Jean Paul | Administrador Mancomunado | 28/10/2011 |
ACTOS BORME DE ENTREFRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21632 , F 74, S 8, H M 385022, I/A 5 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21632 , F 74, S 8, H M 385022, I/A 5 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21632 , F 74, S 8, H M 385022, I/A 5 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21632 , F 74, S 8, H M 385022, I/A 4 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21632 , F 74, S 8, H M 385022, I/A 4 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21632 , F 74, S 8, H M 385022, I/A 4 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21632 , F 73, S 8, H M 385022, I/A 3 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-43-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-66-28