ENTRECUATRO PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Eolo, 2
Código Postal 11130
Municipio Chiclana de la Frontera
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENTRECUATRO PROYECTOS SL
CIF B72311855
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/06/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENTRECUATRO PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTRECUATRO PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Paton Cerda Javier | Liquidador | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
Paton Cerda Javier | Administrador Unico | 17/01/2019 | 24/01/2022 |
Morales Corredor Pablo | Administrador Solidario | 01/06/2016 | 17/01/2019 |
Paton Cerda Javier | Administrador Solidario | 01/06/2016 | 17/01/2019 |
ACTOS BORME DE ENTRECUATRO PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 142, S 8, H CA 49887, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 142, S 8, H CA 49887, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 142, S 8, H CA 49887, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 142, S 8, H CA 49887, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 142, S 8, H CA 49887, I/A 2 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 142, S 8, H CA 49887, I/A 2 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 142, S 8, H CA 49887, I/A 2 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 141, S 8, H CA 49887, I/A 1 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-11
Dirección:C/ EOLO 2 (CHICLANA DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:01/06/16
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3.-Actividades inmobiliarias. 4.- Industrias manufactureras y textiles. 5.- Turismo, hostelería y restauración. 6.-Prestación de servicios. Actividades de ges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2199 , F 141, S 8, H CA 49887, I/A 1 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-11