ENTORNS 2011 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Nacional II, Km. 41
Código Postal 17458
Municipio Fornells de la Selva
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENTORNS 2011 SL
CIF B55107429
Capital Social 10767.36 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Mercedes Puig Infante
VINCULACIONES DE ENTORNS 2011 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTORNS 2011 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mercedes Infante Martinez Pardo | Apoderado | 20/03/2013 | 09/02/2024 |
Mercedes Puig Infante | Administrador Unico | 26/09/2018 | 09/02/2024 |
Alejandra Puig Infante | Consejero | 16/06/2011 | 26/09/2018 |
Eduardo Puig Pujol | Presidente | 16/06/2011 | 26/09/2018 |
Eduardo Puig Pujol | Consejero | 16/06/2011 | 26/09/2018 |
Elvira Puig Infante | Consejero | 16/06/2011 | 26/09/2018 |
Joaquim Maria Masramon Ordis | Consejero | 16/06/2011 | 26/09/2018 |
Mercedes Infante Martinez Pardo | Vicepresidente | 16/06/2011 | 26/09/2018 |
Mercedes Infante Martinez Pardo | Consejero | 16/06/2011 | 26/09/2018 |
Mercedes Puig Infante | Secretario | 16/06/2011 | 26/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENTORNS 2011 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3338 , F 12, S 8, H GI 51431, I/A 9 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3338 , F 12, S 8, H GI 51431, I/A 9 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-17
Capital Anterior: | 9.180,78 | Euros |
Aumento de capital: | 1.586,58 | Euros |
Capital Actual: | 10.767,36 | Euros |
Porcentaje: | 17,28 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 196, S 8, H GI 51431, I/A 8 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-17
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 23º.- El cargo de administrador será remunerado y consistirá en una cantidad fija que será establecida por la Junta General para cada ejercicio social. Dicha remuneración se percibirá por ejercer efectivamente las funciones de dirección en la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 195, S 8, H GI 51431, I/A 7 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-17
Capital Anterior: | 11.305,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.124,22 | Euros |
Capital Actual: | 9.180,78 | Euros |
Porcentaje: | 18,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 195, S 8, H GI 51431, I/A 6 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-17
- Otras modificaciones estatutarias: Modificados los artículos 7º y 8º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 194, S 8, H GI 51431, I/A 5 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 194, S 8, H GI 51431, I/A 4 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 194, S 8, H GI 51431, I/A 4 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-17
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 194, S 8, H GI 51431, I/A 4 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2827 , F 193, S 8, H GI 51431, I/A 2 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-17