ENTONA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Musgo, 2
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ENTONA SL
CIF B85471282
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 28/05/2008
Nombres Anteriores
- CABLE 21 SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Muñoz Tobar Jose Ignacio
VINCULACIONES DE ENTONA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTONA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Tobar Jose Ignacio | Administrador Unico | 17/07/2012 | 31/08/2017 |
Fernandez Hernansaiz Alfonso | Administrador Unico | 03/07/2009 | 17/07/2012 |
Garcia Nuñez Maria Elena | Representante | 03/07/2009 | |
NOVA II ADQUISICIONES SL | Administrador Unico | 03/07/2009 |
ACTOS BORME DE ENTONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25760 , F 162, S 8, H M 464345, I/A 5 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25760 , F 162, S 8, H M 464345, I/A 5 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25760 , F 162, S 8, H M 464345, I/A 4 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25760 , F 162, S 8, H M 464345, I/A 4 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-25-28
Empresa: CABLE 21 SL
- ENTONA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25760 , F 161, S 8, H M 464345, I/A 3 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Empresa: CABLE 21 SL
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-25-28
Empresa: CABLE 21 SL
- C/ MUSGO NUMERO 2 -EL PLANTIO- (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25760 , F 161, S 8, H M 464345, I/A 2 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28
Empresa: CABLE 21 SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25760 , F 161, S 8, H M 464345, I/A 2 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28
Empresa: CABLE 21 SL
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25760 , F 161, S 8, H M 464345, I/A 2 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-28