ENTIOR FORMACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Las Mercedes, 31
Código Postal 48930
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social ENTIOR FORMACION SL
CIF B95850541
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 23/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Aragues Mena Sonia
Propietario Aduo Group Global Educational Technology Sociedad
VINCULACIONES DE ENTIOR FORMACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTIOR FORMACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aduo Group Global Educational Technology Sociedad | Socio Unico | 29/11/2018 | 10/01/2019 |
Aragues Mena Sonia | Administrador Unico | 26/07/2016 | 10/01/2019 |
ACTOS BORME DE ENTIOR FORMACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5636 , F 60, S 8, H BI 68456, I/ACIERR (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5636 , F 60, S 8, H BI 68456, I/ACIERR (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5636 , F 60, S 8, H BI 68456, I/A 2 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5636 , F 57, S 8, H BI 68456, I/A 1 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48
Dirección:C/ LAS MERCEDES 31 2º - DPTO. 2 Y 3 (GETXO)
Comienzo de operaciones:23/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Desarrollo integral de acciones para la gestión de la formación, organización, asesoramiento administrativo, implantación en todas sus acepciones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5636 , F 57, S 8, H BI 68456, I/A 1 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-48