ENTIDAD FACULTATIVA DE INSTALACIONES TECNICAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Compostela, 8
Código Postal 20303
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social ENTIDAD FACULTATIVA DE INSTALACIONES TECNICAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES SL
CIF B75009209
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 21/09/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ENTIDAD FACULTATIVA DE INSTALACIONES TECNICAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENTIDAD FACULTATIVA DE INSTALACIONES TECNICAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Ballaz Jorge | Administrador Mancomunado | 15/10/2009 | 18/12/2020 |
Martin Ballaz Jorge | Liquidador Mancomunado | 18/12/2020 | 18/12/2020 |
Regatos Merino Jaime | Administrador Mancomunado | 15/10/2009 | 18/12/2020 |
Regatos Merino Jaime | Liquidador Mancomunado | 18/12/2020 | 18/12/2020 |
Rubio Ferreira Iñaki | Administrador Mancomunado | 15/10/2009 | 18/12/2020 |
Rubio Ferreira Iñaki | Liquidador Mancomunado | 18/12/2020 | 18/12/2020 |
ACTOS BORME DE ENTIDAD FACULTATIVA DE INSTALACIONES TECNICAS ELECTRICAS Y COMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 4, S 8, H SS 31909, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 4, S 8, H SS 31909, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 4, S 8, H SS 31909, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-20
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 4, S 8, H SS 31909, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-119-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 1, S 8, H SS 31909, I/A 1 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-20
Dirección:C/ COMPOSTELA, Nº8, BAJO D. (IRUN)
Comienzo de operaciones:21/09/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Montajes e instalaciones eléctricas y de comunicaciones y obras de ingeniería en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 1, S 8, H SS 31909, I/A 1 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-20