ENSEÑANZAS SIGLO XXI MAZARRON SL - EXTINGUIDA
Municipio Mazarrón
Provincia Murcia
Razón Social ENSEÑANZAS SIGLO XXI MAZARRON SL
CIF B30743777
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ENSEÑANZAS SIGLO XXI MAZARRON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENSEÑANZAS SIGLO XXI MAZARRON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Daniel Pina Barnes | Presidente | 23/06/2015 | 26/02/2020 |
Daniel Pina Barnes | Consejero | 23/06/2015 | 26/02/2020 |
Joaquin Ramos Lucas | Secretario | 23/06/2015 | 26/02/2020 |
Joaquin Ramos Lucas | Consejero | 23/06/2015 | 26/02/2020 |
Juan Martinez Tomas | Consejero | 23/06/2015 | 26/02/2020 |
Juan Gonzalez Sanchez | Presidente | 16/07/2013 | 23/06/2015 |
Juan Gonzalez Sanchez | Consejero Delegado | 16/07/2013 | 23/06/2015 |
Juan Gonzalez Sanchez | Consejero | 16/07/2013 | 23/06/2015 |
Maria Praxedes Ibañez Cruz | Consejero | 16/07/2013 | 23/06/2015 |
Yolanda Garcia Orenes | Secretario | 16/07/2013 | 23/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENSEÑANZAS SIGLO XXI MAZARRON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 151, S 8, H MU 33135, I/A 12 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 151, S 8, H MU 33135, I/A 12 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-30
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 151, S 8, H MU 33135, I/A 12 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-30
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 150, S 8, H MU 33135, I/A 11 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 150, S 8, H MU 33135, I/A 11 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 150, S 8, H MU 33135, I/A 10 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 150, S 8, H MU 33135, I/A 10 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-30
- SE MODIFICA EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 150, S 8, H MU 33135, I/A 9 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 150, S 8, H MU 33135, I/A 9 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 150, S 8, H MU 33135, I/A 9 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-30