ENLLAC & GESTIO SL - EXTINGUIDA
Provincia Tarragona
Razón Social ENLLAC & GESTIO SL
CIF B43461193
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ENLLAC & GESTIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENLLAC & GESTIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francin Pique Juan Luis | Liquidador Solidario | 28/04/2015 | 28/04/2015 |
Francin Pique Juan Luis | Administrador Solidario | 24/03/2010 | 28/04/2015 |
Robledo German Maria Mercedes | Liquidador Solidario | 28/04/2015 | 28/04/2015 |
Robledo German Maria Mercedes | Administrador Solidario | 24/03/2010 | 28/04/2015 |
Francini Pique Joan Luis | Administrador Unico | 24/03/2010 |
ACTOS BORME DE ENLLAC & GESTIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 53, S 8, H T 12824, I/A 5 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 53, S 8, H T 12824, I/A 5 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-43
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 53, S 8, H T 12824, I/A 5 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 53, S 8, H T 12824, I/A 5 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 53, S 8, H T 12824, I/A 4 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 53, S 8, H T 12824, I/A 4 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1195 , F 53, S 8, H T 12824, I/A 4 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-43