ENLACARRETERA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ENLACARRETERA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
CIF B83743336
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 28/07/2003
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ENLACARRETERA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENLACARRETERA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rodriguez Elisabeth | Consejero | 14/07/2011 | 23/12/2020 |
Gil Panizo Juan Jose | Secretario | 23/12/2020 | |
Gil Panizo Juan Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 23/12/2020 | |
Gil Panizo Juan Jose | Consejero | 23/12/2020 | |
Gil Panizo Juan Jose | Liquidador Mancomunado | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Lomas Barragan Juan Rafael | Vicepresidente | 14/07/2011 | 23/12/2020 |
Lomas Barragan Juan Rafael | Consejero Delegado Mancomunado | 14/07/2011 | 23/12/2020 |
Lomas Barragan Juan Rafael | Consejero | 14/07/2011 | 23/12/2020 |
Paseiro Rodriguez Desiree | Consejero | 23/12/2020 | |
Villaescusa Izquierdo Julio | Presidente | 23/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENLACARRETERA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19612 , F 5, S 8, H M 344676, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19612 , F 5, S 8, H M 344676, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19612 , F 5, S 8, H M 344676, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19612 , F 5, S 8, H M 344676, I/A 3 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
- Se omitió por error en la inscripción 2 la publicación del nombramiento como consejera de doña Elisabeth García Rodríguez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19612 , F 4, S 8, H M 344676, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19612 , F 4, S 8, H M 344676, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19612 , F 4, S 8, H M 344676, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19612 , F 4, S 8, H M 344676, I/A 2 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-28-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-28