ENJOY LLARS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joan Maragall, 18
Código Postal 08191
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENJOY LLARS SA
CIF A62319611
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.enjoy.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENJOY LLARS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENJOY LLARS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA | Administrador Concursal | 11/11/2010 | 14/09/2021 |
Capdevila Dalmau Daniel | REP.ADM.CONC | 11/11/2010 | 14/09/2021 |
Fabregat Vila Josep Maria | Administrador Concursal | 11/11/2010 | 14/09/2021 |
Muñoz De Gispert Antonio | Administrador Concursal | 11/11/2010 | 14/09/2021 |
Marti Llahi Josep | Administrador Unico | 20/09/2010 | 08/11/2011 |
Llorente Martinez Oscar | Apoderado | 27/09/2010 | |
Marti Llahi Josep | Apoderado | 27/09/2010 | |
Marti Rodriguez Sergi | Apoderado | 20/04/2009 | 27/09/2010 |
Nuñez Diaz Isabel | Apoderado | 27/09/2010 | |
Quintanas Bosch Josep | Apoderado | 27/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENJOY LLARS SA
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 207, S 8, H B 223030, I/A A (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 207, S 8, H B 223030, I/A 25 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 178/2010, AUTO FIRME DE FECHA 24/03/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38565 , F 207, S 8, H B 223030, I/A 25 (14/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-182-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 201, S 8, H B 223030, I/A 24 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 178/2010, AUTO FIRME DE FECHA 28/09/2011,DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 201, S 8, H B 223030, I/A 24 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 201, S 8, H B 223030, I/A 24 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROC. CONCURSO VOLUNTARIO178/2010 - O SECCION PRIMERA, AUTO FIRME DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 200, S 8, H B 223030, I/A 23 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 200, S 8, H B 223030, I/A 23 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 199, S 8, H B 223030, I/A 22 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-08
- CL JOAN MARAGALL Num.18 P.1 PTA.1 (RUBI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37675 , F 199, S 8, H B 223030, I/A 21 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08