ENICEM INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl La Caratula, 20
Código Postal 03202
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENICEM INVERSIONES SL
CIF B02991016
Capital Social 395533.0 Euros
Fecha de Constitución 30/12/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ENICEM INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENICEM INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Corbi Eulalio Lino | Administrador Solidario | 05/01/2021 | 18/03/2024 |
Garcia Corbi Maria Cruz | Administrador Solidario | 05/01/2021 | 18/03/2024 |
Pons Garcia Carlos Alberto | Administrador Solidario | 05/01/2021 | 18/03/2024 |
ACTOS BORME DE ENICEM INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 99, S 8, H A 172505, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 99, S 8, H A 172505, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 96, S 8, H A 172505, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-03
Dirección:C/ CARATULA 20 (ELCHE)
Comienzo de operaciones:30/12/20
Capital:395.533,00 Euros
Objeto social:1. La tenencia por cuenta propia de acciones o participaciones en entidades de todo tipo, tengan o no personalidad jurídica y la dirección y gestión, por cuenta propia, de dichas participaciones o acciones, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales que permitan, ya s
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4341 , F 96, S 8, H A 172505, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-03