ENGUIXATS MANRESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Joncadella, S/N
Código Postal 08242
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Razón Social ENGUIXATS MANRESA SL
CIF B60447620
Capital Social 173025.36 Euros
Actividad Revestimiento de suelos y paredes
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENGUIXATS MANRESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENGUIXATS MANRESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iglesias Cruz Rosa Maria | Apoderado | 13/08/2009 | 14/02/2014 |
Olive Gorgues Alfonso | Administrador Concursal | 13/02/2013 | 14/02/2014 |
Iglesias Cruz Jorge | Administrador Unico | 26/01/2009 | 24/05/2013 |
Martin Rial Maria Belen | Administrador Concursal | 30/06/2011 | 13/02/2013 |
Cruz Perez Maria Angeles | Apoderado | 13/08/2009 | |
Iglesias Cruz Jorge | Administrador Solidario | 26/01/2009 | |
Iglesias Gras Jose | Administrador Solidario | 26/01/2009 |
ACTOS BORME DE ENGUIXATS MANRESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 94, S 8, H B 104764, I/A 13 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 295/2011, AUTO FIRME DE FECHA 20/12/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 94, S 8, H B 104764, I/A 13 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 94, S 8, H B 104764, I/A 12 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 295/2011, AUTO FIRME DE FECHA 24/04/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 94, S 8, H B 104764, I/A 12 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 94, S 8, H B 104764, I/A 12 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 94, S 8, H B 104764, I/A 11 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41078 , F 94, S 8, H B 104764, I/A 11 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 295/2011, AUTO FIRME DE FECHA 10/05/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26506 , F 37, S 8, H B 104764, I/A 10 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26506 , F 37, S 8, H B 104764, I/A 10 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08