ENGINEERING POLYDROP SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Fabregada, 26
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social ENGINEERING POLYDROP SA
CIF A08255549
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENGINEERING POLYDROP SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENGINEERING POLYDROP SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Grech Navarro Luis Antonio | Administrador Concursal | 04/08/2010 | 26/06/2015 |
Gascon Serrano Liberto | Administrador Unico | 27/11/2009 | 21/04/2011 |
Avellan Aulet Esteve | Consejero | 27/11/2009 | |
BECERRA ADVOCATS SC | Secretario | 27/11/2009 | |
BECERRA ADVOCATS SC | Consejero | 27/11/2009 | |
Gascon Ferret Carles | Consejero | 27/11/2009 | |
Gascon Ferret Jorge | Consejero | 27/11/2009 | |
Gascon Ferret Victor | Consejero | 27/11/2009 | |
Gascon Serrano Liberto | Presidente | 27/11/2009 | |
Gascon Serrano Liberto | Consejero | 27/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENGINEERING POLYDROP SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 129, S 8, H B 16293, I/A 37 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 172/2010, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 18/05/2011, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y 02/12/2014, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 129, S 8, H B 16293, I/A 37 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 129, S 8, H B 16293, I/A 37 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 128, S 8, H B 16293, I/A 36 (21/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
- JUZGADO MERCANTIL6 DE BARCELONA, PROC. CONCURSO VOLUNTARIO 172/2010 SECCION M SECCION 1,AUTO FIRME DE FECHA 14 DE MARZODE 2011, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 128, S 8, H B 16293, I/A 36 (21/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 128, S 8, H B 16293, I/A 36 (21/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 172/2010-D SECCION PRIMERA, AUTO FIRME DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2.010, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 127, S 8, H B 16293, I/A 35 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35988 , F 127, S 8, H B 16293, I/A 35 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08