ENGELSTERN ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Niña Urb La Retranca del Angel, 2
Código Postal 29660
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENGELSTERN ESPAÑA SL
CIF B93396349
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Engeman Cornelia Catharina Johanna
VINCULACIONES DE ENGELSTERN ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENGELSTERN ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Engeman Cornelia Catharina Johanna | Administrador Unico | 14/08/2019 | 05/02/2021 |
Engeman Cornelia Catharina Johanna | Socio Unico | 14/08/2019 | 05/02/2021 |
Engeman Cornelia Catharina Johanna | Socio único | 05/02/2021 | |
Engenman Cornelia Catharina Johanna | Liquidador | 05/02/2021 | 05/02/2021 |
Acosta Amoros Alicia Vanesa | Socio Unico | 17/04/2015 | 14/08/2019 |
Acosta Amoros Alicia Vanesa | Administrador Unico | 17/04/2015 | 14/08/2019 |
ACTOS BORME DE ENGELSTERN ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 155, S 8, H MA127872, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 155, S 8, H MA127872, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 155, S 8, H MA127872, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-29
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 155, S 8, H MA127872, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 155, S 8, H MA127872, I/A 3 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-29
- C/ LA NIÑA 2 - URBANIZACION RETRANCA DEL ANGEL. AL (MARBELLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 155, S 8, H MA127872, I/A 2 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 155, S 8, H MA127872, I/A 2 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 155, S 8, H MA127872, I/A 2 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 155, S 8, H MA127872, I/A 2 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5390, L 4297, F 154, S 8, H MA127872, I/A 1 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-29