ENGEBRE ASSOCIATS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl D'Alfons XII, 7
Código Postal 43500
Municipio Tortosa
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENGEBRE ASSOCIATS SL
CIF B55576573
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 29/06/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENGEBRE ASSOCIATS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENGEBRE ASSOCIATS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cano Fernandez Jorge | Administrador Solidario | 25/10/2012 | 23/04/2021 |
Ferreres Garcia Josep | Administrador Solidario | 25/10/2012 | 23/04/2021 |
Ferreres Garcia Josep | Liquidador | 09/04/2021 | 23/04/2021 |
Moreso Aixala Juan | Administrador Solidario | 25/10/2012 | 23/04/2021 |
Tucho Fernandez Ramon | Administrador Solidario | 25/10/2012 | 23/04/2021 |
Cano Fernandez Jorge | Administrador Unico | 25/10/2012 | 09/04/2021 |
ACTOS BORME DE ENGEBRE ASSOCIATS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 180, S 8, H T 44614, I/A 5 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 180, S 8, H T 44614, I/A 4 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 180, S 8, H T 44614, I/A 4 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 180, S 8, H T 44614, I/A 4 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-43
- Creado un nuevo artículo 32º de los estatutos sociales y modificada la redacción de la disposición final de los mismos.'-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 179, S 8, H T 44614, I/A 3 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-43
- PLAZA ALFONSO XII 7 1º 4ª (TORTOSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 179, S 8, H T 44614, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 176, S 8, H T 44614, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-43
Administrador Solidario
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 176, S 8, H T 44614, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 176, S 8, H T 44614, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-43
Dirección:C/ IGUALADA 2 1º 1º (TORTOSA)
Comienzo de operaciones:29/06/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ASESORAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS TANTO EN ASPECTO TECNICO COMO DE GESTION, TRABAJOS DE INGENIERIA Y EN MATERIAS DE CALIDAD. DESARROLLADO POR LASOCIEDAD EN REGIMEN DE INTERMEDIACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2708 , F 176, S 8, H T 44614, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-43