ENGAGED UREK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav Dalt, 33
Código Postal 08024
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENGAGED UREK SL
CIF B65306334
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
Fecha de Constitución 25/03/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Castillo Solans Joan Maria
VINCULACIONES DE ENGAGED UREK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENGAGED UREK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Solans Joan Maria | Administrador Unico | 03/07/2014 | 08/03/2019 |
Macia Mestanza Mireia | Apoderado | 20/12/2011 | 08/03/2019 |
Castillo Solans Joan Maria | Administrador Mancomunado | 30/03/2010 | 03/07/2014 |
Frances Gomis Alex | Administrador Mancomunado | 30/03/2010 | 03/07/2014 |
ACTOS BORME DE ENGAGED UREK SL
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 191, S 8, H B 397304, I/A A (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 191, S 8, H B 397304, I/A 7 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1111/2018, AUTO FIRME DE FECHA 13/11/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 191, S 8, H B 397304, I/A 7 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-08
- CL TRAVESSERA DE DALT Num.33 P.2 PTA.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 190, S 8, H B 397304, I/A 6 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-08
- CL PALLARS,NUMERO 141, PISO CUARTO, LETRA A (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 190, S 8, H B 397304, I/A 5 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 190, S 8, H B 397304, I/A 4 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 190, S 8, H B 397304, I/A 4 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-08
- CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO DE PROYECTOS ONLINE Y DE ESTRATEGIAS DE MARKETING ONLINE.INVESTIGACION Y DESARROLLO DE CODIGO.SERVICIOS DE INVESTIGACION YDESARROLLO DE SISTEMAS DE MEDICION.CREACION DE PLATAFORMAS ONLINE .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 190, S 8, H B 397304, I/A 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
- CL ARC DE SANT SILVESTRE Num.4 P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 190, S 8, H B 397304, I/A 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 190, S 8, H B 397304, I/A 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08