ENFOQUE CONCURSAL SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Montero Rios, 22
Código Postal 36201
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENFOQUE CONCURSAL SLP
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 19/12/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ENFOQUE CONCURSAL SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENFOQUE CONCURSAL SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sobrino Ubeira Jose Manuel | Soc.Prof. | 25/03/2019 | 23/04/2024 |
Sobrino Ubeira Jose Manuel | Administrador Solidario | 25/03/2019 | 23/04/2024 |
Sobrino Ubeira Jose Manuel | Liquidador Solidario | 23/04/2024 | 23/04/2024 |
Zunzunegui Martinez Beatriz | Soc.Prof. | 25/03/2019 | 23/04/2024 |
Zunzunegui Martinez Beatriz | Administrador Solidario | 25/03/2019 | 23/04/2024 |
Zunzunegui Martinez Beatriz | Liquidador Solidario | 23/04/2024 | 23/04/2024 |
ACTOS BORME DE ENFOQUE CONCURSAL SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277, L 4277, F 12, S 8, H PO 65014, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277, L 4277, F 12, S 8, H PO 65014, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-36
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277, L 4277, F 12, S 8, H PO 65014, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-36
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277, L 4277, F 12, S 8, H PO 65014, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277, L 4277, F 12, S 8, H PO 65014, I/A 1 1 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-80-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277, L 4277, F 10, S 8, H PO 65014, I/A 1 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-36
Dirección:C/ MONTERO RIOS 22 1º IZ - ENTREPLANTA (VIGO)
Comienzo de operaciones:19/12/18
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Las actividades propias de los economistas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277, L 4277, F 10, S 8, H PO 65014, I/A 1 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-36