ENERWEB CONSULTORIA ENERGETICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pilar de Zaragoza, 16
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ENERWEB CONSULTORIA ENERGETICA SA
CIF A82661620
Capital Social 260200.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENERWEB CONSULTORIA ENERGETICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERWEB CONSULTORIA ENERGETICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morales De Labra Jorge Carmelo | Apoderado | 02/06/2010 | 04/08/2022 |
Sanchez Ortega Francisco | Administrador Unico | 04/08/2020 | 04/08/2022 |
Sanchez Ortega Franscisco | Liquidador | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
Sanchez Ortega Francisco | Administrador Unico | 02/06/2010 | 04/08/2020 |
Alvarez Fernandez Manuel | Consejero | 02/06/2010 | |
Carmelo Morales De Labra Jorge | Consejero Delegado | 02/06/2010 | |
Carmelo Morales De Labra Jorge | Consejero | 02/06/2010 | |
Lopez Toledo Maximo | Presidente | 02/06/2010 | |
Lopez Toledo Maximo | Consejero | 02/06/2010 | |
Mendoza De Haro Manuel | Secretario | 02/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENERWEB CONSULTORIA ENERGETICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15406 , F 192, S 8, H M 258617, I/A 8 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15406 , F 192, S 8, H M 258617, I/A 8 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15406 , F 192, S 8, H M 258617, I/A 8 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15406 , F 192, S 8, H M 258617, I/A 8 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15406 , F 192, S 8, H M 258617, I/A 7 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15406 , F 192, S 8, H M 258617, I/A 7 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15406 , F 191, S 8, H M 258617, I/A 6 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 260.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 332,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15406 , F 191, S 8, H M 258617, I/A 6 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15406 , F 191, S 8, H M 258617, I/A 6 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-28