ENERSOL SOLAR LOS AGRAVIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERSOL SOLAR LOS AGRAVIADOS SL
CIF B91433664
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 24/02/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA
VINCULACIONES DE ENERSOL SOLAR LOS AGRAVIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERSOL SOLAR LOS AGRAVIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | 30/09/2019 |
DEEP BLUE ENERGY SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2019 | 30/09/2019 |
Del Rio Martinez Daniel | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Apoderado Solidario | 11/01/2012 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Apoderado | 09/05/2012 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Socio Unico | 25/01/2011 | 30/09/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | 30/09/2019 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENERSOL SOLAR LOS AGRAVIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38875 , F 101, S 8, H M 690980, I/A 5 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38875 , F 101, S 8, H M 690980, I/A 5 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38875 , F 101, S 8, H M 690980, I/A 4 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38875 , F 101, S 8, H M 690980, I/A 4 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38875 , F 100, S 8, H M 690980, I/A 3 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38875 , F 100, S 8, H M 690980, I/A 3 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
- C/ JENNER 3 - PLANTA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38875 , F 100, S 8, H M 690980, I/A 2 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 15, S 8, H SE 61146, I/A 19 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 15, S 8, H SE 61146, I/A 18 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 14, S 8, H SE 61146, I/A 17 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-41