ENERSOL SOLAR 6 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERSOL SOLAR 6 SL
CIF B91551549
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 23/05/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA
VINCULACIONES DE ENERSOL SOLAR 6 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERSOL SOLAR 6 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | 30/09/2019 |
DEEP BLUE ENERGY SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2019 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Apoderado Solidario | 11/01/2012 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Apoderado | 09/05/2012 | 30/09/2019 |
ENERSOL SOLAR SANTA LUCIA SA | Socio Unico | 25/01/2011 | 30/09/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 12/04/2019 | 30/09/2019 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Mancomunado | 22/01/2019 | 30/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENERSOL SOLAR 6 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38874 , F 156, S 8, H M 690974, I/A 5 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38874 , F 156, S 8, H M 690974, I/A 5 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38874 , F 156, S 8, H M 690974, I/A 4 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38874 , F 156, S 8, H M 690974, I/A 4 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38874 , F 155, S 8, H M 690974, I/A 3 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38874 , F 155, S 8, H M 690974, I/A 3 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
- C/ JENNER 3 - PLANTA 4 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38874 , F 155, S 8, H M 690974, I/A 2 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 33, S 8, H SE 68824, I/A 18 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 33, S 8, H SE 68824, I/A 17 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4840 , F 32, S 8, H SE 68824, I/A 16 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-41