ENERHOUSING SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG EL CAMPILLO. PARCELA A-B-1
Municipio Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena
Provincia Bizkaia
Razón Social ENERHOUSING SL
CIF B95737698
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/10/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ENERHOUSING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERHOUSING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arriola Serrano Ana | Consejero | 21/10/2013 | 16/01/2018 |
Careaga Sainz Silvia | Secretario | 21/10/2013 | 16/01/2018 |
Careaga Sainz Silvia | Consejero | 21/10/2013 | 16/01/2018 |
Careaga Sainz Silvia | Apoderado | 31/10/2013 | 16/01/2018 |
Careaga Sainz Silvia | Apoderado | 23/01/2014 | 16/01/2018 |
Sainz Santos Pedro | Presidente | 21/10/2013 | 16/01/2018 |
Sainz Santos Pedro | Consejero | 21/10/2013 | 16/01/2018 |
Sainz Santos Pedro | Apoderado | 31/10/2013 | 16/01/2018 |
Sainz Santos Pedro | Apoderado | 23/01/2014 | 16/01/2018 |
Sainz Santos Pedro | Liquidador | 16/01/2018 | 16/01/2018 |
ACTOS BORME DE ENERHOUSING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 189, S 8, H BI 62976, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 189, S 8, H BI 62976, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 189, S 8, H BI 62976, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 189, S 8, H BI 62976, I/A 4 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 189, S 8, H BI 62976, I/A 3 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 188, S 8, H BI 62976, I/A 2 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-48
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 185, S 8, H BI 62976, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-48
Dirección:POLIG EL CAMPILLO. PARCELA A-B-1 (ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZI)
Comienzo de operaciones:07/10/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Construcción, montaje, transporte y reparación de construcciones, especialmente viviendas modulares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 185, S 8, H BI 62976, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-48