ENERGIAS RENOVABLES AG SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ENERGIAS RENOVABLES AG SA
CIF A82642927
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ENERGIAS RENOVABLES AG SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERGIAS RENOVABLES AG SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arribas Andres Raul | Consejero | 22/04/2010 | 19/11/2013 |
Gonzalez Tostado Alberto Javier | Secretario | 22/04/2010 | 19/11/2013 |
Gonzalez Tostado Alberto Javier | Consejero Delegado Solidario | 22/04/2010 | 19/11/2013 |
Gonzalez Tostado Alberto Javier | Consejero | 22/04/2010 | 19/11/2013 |
Gonzalez Villarejo Aurelio | Liquidador | 19/11/2013 | 19/11/2013 |
Gonzalez Villarejo Aurelio | Presidente | 22/04/2010 | 19/11/2013 |
Gonzalez Villarejo Aurelio | Consejero | 22/04/2010 | 19/11/2013 |
Zamora Saiz Julian | Consejero Delegado Solidario | 22/04/2010 | 19/11/2013 |
Zamora Saiz Julian | Consejero | 22/04/2010 | 19/11/2013 |
ACTOS BORME DE ENERGIAS RENOVABLES AG SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15651 , F 80, S 8, H M 263596, I/A 4 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15651 , F 80, S 8, H M 263596, I/A 4 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15651 , F 80, S 8, H M 263596, I/A 4 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15651 , F 80, S 8, H M 263596, I/A 4 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-138-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-154-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15651 , F 79, S 8, H M 263596, I/A 3 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-28