ENERGIAS NATURALES DEL GUADALQUIVIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cañito Bazan, 1
Código Postal 14011
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERGIAS NATURALES DEL GUADALQUIVIR SL
CIF B14962815
Capital Social 386760.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 28/01/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lopez Magdaleno Jose Carlos
Propietario Lopez Magdaleno Jose Carlos
VINCULACIONES DE ENERGIAS NATURALES DEL GUADALQUIVIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERGIAS NATURALES DEL GUADALQUIVIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Magdaleno Jose Carlos | Socio Unico | 31/01/2013 | 11/07/2018 |
Lopez Magdaleno Jose Carlos | Administrador Unico | 31/01/2013 | 11/07/2018 |
ACTOS BORME DE ENERGIAS NATURALES DEL GUADALQUIVIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 146, S 8, H CO 32983, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 146, S 8, H CO 32983, I/A 5 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-14
Capital Anterior: | 1.446.092,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.059.332,00 | Euros |
Capital Actual: | 386.760,00 | Euros |
Porcentaje: | 73,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 146, S 8, H CO 32983, I/A 4 (22/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-14
Capital Anterior: | 1.342.093,00 | Euros |
Aumento de capital: | 103.999,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.446.092,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 145, S 8, H CO 32983, I/A 3 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-14
- Actuar como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades residentes y no residentes en territorio español, dirigiendo y gestionando dichas participaciones, así como la prestación de servicios a las sociedades participadas, directa o indirectamente, consistentes en servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 144, S 8, H CO 32983, I/A 2 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-14
- AVDA CAÑITO BAZAN 1 Ptl.5 4 1 (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 144, S 8, H CO 32983, I/A 2 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-14
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.339.093,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.342.093,00 | Euros |
Porcentaje: | 44.636,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 144, S 8, H CO 32983, I/A 2 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 141, S 8, H CO 32983, I/A 1 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-14
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 141, S 8, H CO 32983, I/A 1 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-14
Dirección:C/ GABRIEL RAMOS BEJARANO 114 - POLIGONO DE LAS QU (CORDOBA)
Comienzo de operaciones:28/01/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actuar como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades residentes y no residentes en territorio español, dirigiendo y gestionando dichas participaciones, así como la prestación de servicios a las sociedades participadas, directa o indirectamente, consistentes en servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2325 , F 141, S 8, H CO 32983, I/A 1 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-14