ENERGIA Y SERVICIOS ACUMULADORES INDUSTRIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Foces de Peñas Juntas, 1
Código Postal 33212
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Razón Social ENERGIA Y SERVICIOS ACUMULADORES INDUSTRIALES SL
CIF B52519261
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio especializados en la venta de otros productos específicos
Fecha de Constitución 30/05/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ENERGIA Y SERVICIOS ACUMULADORES INDUSTRIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERGIA Y SERVICIOS ACUMULADORES INDUSTRIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calvo Agues Felipe | Administrador Solidario | 03/06/2014 | 13/07/2023 |
Calvo Agues Felipe | Liquidador | 13/07/2023 | 13/07/2023 |
Fernandez Ruiz Francisco Jose | Administrador Solidario | 03/06/2014 | 13/07/2023 |
Fernandez Izquierdo Nerea | Apoderado | 18/08/2014 | 09/03/2023 |
ACTOS BORME DE ENERGIA Y SERVICIOS ACUMULADORES INDUSTRIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 58, S 8, H AS 46767, I/A 4 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 58, S 8, H AS 46767, I/A 4 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 58, S 8, H AS 46767, I/A 4 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 58, S 8, H AS 46767, I/A 4 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 58, S 8, H AS 46767, I/A .3 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 58, S 8, H AS 46767, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 55, S 8, H AS 46767, I/A 1 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-33
Dirección:C/ PEÑA DE LAS FOCES JUNTAS 1 BAJO (GIJON)
Comienzo de operaciones:30/05/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CNAE: 4618. Objeto: La distribución, venta y reparación de baterías
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4086 , F 55, S 8, H AS 46767, I/A 1 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-33