ENERGIA SOLAR MANCERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Garcia de Paredes, 78
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERGIA SOLAR MANCERA SL
CIF B37459278
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 28/03/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Toro Atara Rafael Hernando
VINCULACIONES DE ENERGIA SOLAR MANCERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERGIA SOLAR MANCERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernando Toro Atara Rafael | Administrador Unico | 17/01/2014 | |
Hernando Toro Atara Rafael | Liquidador | 17/01/2014 | 17/01/2014 |
Toro Atara Rafael Hernando | Socio Unico | 29/03/2012 | 17/01/2014 |
Toro Atara Rafael Hernando | Administrador Unico | 29/03/2012 | 17/01/2014 |
Garcia Gomez Cesar | Administrador Unico | 30/09/2011 | 29/03/2012 |
Garcia Gomez Maria Jesus | Socio Unico | 30/09/2011 | 29/03/2012 |
Lopez Martinez Raul | Administrador Unico | 30/09/2011 |
ACTOS BORME DE ENERGIA SOLAR MANCERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29268 , F 216, S 8, H M 526904, I/A 4 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29268 , F 216, S 8, H M 526904, I/A 4 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29268 , F 216, S 8, H M 526904, I/A 4 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29268 , F 216, S 8, H M 526904, I/A 4 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-28
- C/ GARCIA DE PAREDES 78 Esc.2 3º - 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29268 , F 216, S 8, H M 526904, I/A 3 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-28
- C/ GRAN VIA 6 4& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29268 , F 216, S 8, H M 526904, I/A 2 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 142, S 8, H VA 24383, I/A 3 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 142, S 8, H VA 24383, I/A 3 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-47
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 142, S 8, H VA 24383, I/A 3 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-47
- C/ NUEVA DEL CARMEN 42 2º IZ (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 141, S 8, H VA 24383, I/A 2 (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-47