ENERGIA SOLAR LOS LLANOS III SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERGIA SOLAR LOS LLANOS III SL
CIF B47578273
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 10/04/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario SONNEDIX ESPAÑA SPV IX SL
VINCULACIONES DE ENERGIA SOLAR LOS LLANOS III SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERGIA SOLAR LOS LLANOS III SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONNEDIX ESPAÑA SPV IX SL | Socio Unico | 11/11/2015 | 22/04/2016 |
SONNEDIX ESPAÑA SPV IX SL | Administrador Unico | 11/11/2015 | 22/04/2016 |
Lopez Martin Alfredo | Administrador Solidario | 11/11/2015 | |
Lopez Martin Carlos | Administrador Solidario | 11/11/2015 | |
Lopez Martin Eliseo | Administrador Solidario | 11/11/2015 | |
Lopez Martin Joaquin | Administrador Solidario | 11/11/2015 | |
Lopez Martin Ricardo | Administrador Solidario | 11/11/2015 |
ACTOS BORME DE ENERGIA SOLAR LOS LLANOS III SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34025 , F 74, S 8, H M 612258, I/A 3 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34025 , F 74, S 8, H M 612258, I/A 3 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34025 , F 74, S 8, H M 612258, I/A 3 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
- C/ JENNER 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34025 , F 74, S 8, H M 612258, I/A 2 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34025 , F 74, S 8, H M 612258, I/A 2 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 87, S 8, H VA 18350, I/A 2 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 87, S 8, H VA 18350, I/A 2 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 87, S 8, H VA 18350, I/A 2 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-47
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 87, S 8, H VA 18350, I/A 2 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-47