ENERBYTE SMART ENERGY SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Torre Blanca, 57
Código Postal 08172
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social ENERBYTE SMART ENERGY SOLUTIONS SL
CIF B65842031
Capital Social 4722.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 04/07/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ENERBYTE SMART ENERGY SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERBYTE SMART ENERGY SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campa Gracia Jaime | Administrador Concursal | 20/12/2016 | 15/12/2020 |
Lasa Moran Joseba Mikel | Consejero | 16/10/2014 | 15/12/2020 |
Segura Aguado Roger | Apoderado Solidario | 23/10/2013 | 15/12/2020 |
Segura Aguado Roger | Consejero | 14/08/2013 | 15/12/2020 |
Segura Wallin Federico | Secretario No Consejero | 09/11/2016 | 15/12/2020 |
Salas Prat Josep Maria | Apoderado Solidario | 23/10/2013 | 18/09/2020 |
Salas Prat Josep Maria | Presidente | 14/08/2013 | 31/07/2020 |
Salas Prat Josep Maria | Consejero | 14/08/2013 | 31/07/2020 |
Trullas Serra Javier | Consejero | 14/08/2013 | 31/07/2020 |
Casas Thio Jordi | Secretario No Consejero | 14/08/2013 | 09/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENERBYTE SMART ENERGY SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 202, S 8, H B 424477, I/A 9 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 756/2016, AUTO FIRME DE FECHA 24/11/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 202, S 8, H B 424477, I/A 9 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 202, S 8, H B 424477, I/A 9 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 202, S 8, H B 424477, I/A 8 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 202, S 8, H B 424477, I/A 7 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 756/2016, AUTO FIRME DE FECHA 18/11/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 201, S 8, H B 424477, I/A 6 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 201, S 8, H B 424477, I/A 6 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 201, S 8, H B 424477, I/A 5 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45630 , F 201, S 8, H B 424477, I/A 5 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 24, S 8, H B 424477, I/A 4 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-08