ENERAFELIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 91
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERAFELIO SL
CIF B23593908
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 01/04/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GESTION INTEGRAL SOLAR SL
VINCULACIONES DE ENERAFELIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERAFELIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barahona Esteban Pablo | Apoderado | 24/10/2018 | 14/01/2020 |
Castellano Tornero Cesar | Apoderado | 24/10/2018 | 14/01/2020 |
Cruz Torres Rafael | Apoderado | 24/10/2018 | 14/01/2020 |
EOLICA DE MALAGA SL | Administrador Mancomunado | 05/09/2018 | 14/01/2020 |
GESTION INTEGRAL SOLAR SL | Socio Unico | 10/07/2017 | 14/01/2020 |
Gortazar Sanchez Torres Iñigo | Apoderado | 24/10/2018 | 14/01/2020 |
Marti Junco Juan Ignacio | Apoderado | 24/10/2018 | 14/01/2020 |
Martin Ortega Miguel | Apoderado | 24/10/2018 | 14/01/2020 |
Sanabria Smith Pedro Alejandro | Apoderado | 24/10/2018 | 14/01/2020 |
SONDASOL SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 05/09/2018 | 14/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENERAFELIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38216 , F 67, S 8, H M 680033, I/A 4 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38216 , F 67, S 8, H M 680033, I/A 4 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38216 , F 64, S 8, H M 680033, I/A 3 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
- (i) La promoción, gestión, diseño, construcción, explotación y mantenimiento de instalaciones destinadas a la producción de energía, entre otras, pero sin limitarse a, energías renovables. La producción, venta y/o explotación de la energía generada por las instalaciones indicadas, y en su caso, .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38216 , F 61, S 8, H M 680033, I/A 2 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 91 11ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38216 , F 61, S 8, H M 680033, I/A 2 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
- Otras modificaciones estatutarias: Refundición de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38216 , F 61, S 8, H M 680033, I/A 2 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 19, S 8, H J 15488, I/A 4 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-23
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 19, S 8, H J 15488, I/A 4 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-23
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 19, S 8, H J 15488, I/A 4 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-23
- C/ BEATRIZ NUÑEZ 10 - PARQUE EMPRESARIAL NUEVO JAE (JAEN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 19, S 8, H J 15488, I/A 3 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-23