ENERACTUA ENERGIA Y EFICIENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Gran Via Rey Juan Carlos I, 4
Código Postal 26001
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENERACTUA ENERGIA Y EFICIENCIA SL
CIF B26562637
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/03/2019
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ENERACTUA ENERGIA Y EFICIENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENERACTUA ENERGIA Y EFICIENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Ripa Sabras Pedro | Secretario | 10/05/2019 | 17/02/2022 |
Gonzalez Ripa Sabras Pedro | Consejero | 10/05/2019 | 17/02/2022 |
Gonzalez Ripa Sabras Pedro | Liquidador Unico | 17/02/2022 | 17/02/2022 |
Paglierani Paolo | Presidente | 10/05/2019 | 17/02/2022 |
Paglierani Paolo | Consejero | 10/05/2019 | 17/02/2022 |
Salsas Sala Juan | Consejero | 10/05/2019 | 17/02/2022 |
Gonzalez Ripa Sabras Pedro | Consejero Delegado | 10/05/2019 | 24/02/2020 |
ACTOS BORME DE ENERACTUA ENERGIA Y EFICIENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 119, S 8, H LO 18468, I/A 3 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 119, S 8, H LO 18468, I/A 3 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-26
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 119, S 8, H LO 18468, I/A 3 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 119, S 8, H LO 18468, I/A 3 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 119, S 8, H LO 18468, I/A 3 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-26
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 119, S 8, H LO 18468, I/A 2 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-26
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 117, S 8, H LO 18468, I/A 1 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-26
Dirección:AVDA GRAN VIA JUAN CARLOS I 4 5º IZ (LOGROÑO)
Comienzo de operaciones:15/03/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Asesoramiento y consultoría de empresas en el mercado energético y otros sectores. Prestación de servicios integrales energéticos. Prestación de servicios de eficiencia energética. Prestación de servicios de consultoría e ingeniería en el sector energético. Si por la Ley se exigiere para el inicio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 117, S 8, H LO 18468, I/A 1 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-26