ENECOSOL LED DIFUSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vivero, 5
Código Postal 28040
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENECOSOL LED DIFUSION SL
CIF B86288826
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 12/09/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ENECO SOL SL
VINCULACIONES DE ENECOSOL LED DIFUSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENECOSOL LED DIFUSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Gonzalez Juan Manuel | Liquidador | 10/04/2012 | 10/04/2012 |
Arroyo Gonzalez Juan Manuel | Secretario | 07/11/2011 | 10/04/2012 |
Arroyo Gonzalez Juan Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 07/11/2011 | 10/04/2012 |
Arroyo Gonzalez Juan Manuel | Consejero | 07/11/2011 | 10/04/2012 |
De La Fuente De La Fuente Julian | Consejero Delegado Mancomunado | 07/11/2011 | 10/04/2012 |
De La Fuente De La Fuente Julian | Consejero | 07/11/2011 | 10/04/2012 |
ENECO SOL SL | Socio Unico | 27/09/2011 | 10/04/2012 |
Murillo Carrasco Manuel | Liquidador | 10/04/2012 | 10/04/2012 |
Murillo Carrasco Manuel | Presidente | 07/11/2011 | 10/04/2012 |
Murillo Carrasco Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 07/11/2011 | 10/04/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ENECOSOL LED DIFUSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 39, S 8, H M 525264, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 39, S 8, H M 525264, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 39, S 8, H M 525264, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 39, S 8, H M 525264, I/A 3 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 38, S 8, H M 525264, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 38, S 8, H M 525264, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 38, S 8, H M 525264, I/A 2 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 35, S 8, H M 525264, I/A 1 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 35, S 8, H M 525264, I/A 1 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28
Dirección:C/ DEL VIVERO 5 (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/09/11
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:Realización de estudios de ahorro energético para cualquier tipo de cliente o instalación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29177 , F 35, S 8, H M 525264, I/A 1 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-28