ENDOESTETIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ENDOESTETIC SL
CIF B83591255
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 07/03/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE ENDOESTETIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENDOESTETIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio único | 18/10/2018 | |
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 14/06/2018 | 18/10/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 14/06/2018 | 18/10/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 14/06/2018 | 18/10/2018 |
Castro Castro Karina Elena | Administrador Unico | 14/06/2018 |
ACTOS BORME DE ENDOESTETIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18635 , F 33, S 8, H M 324286, I/A 5 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18635 , F 33, S 8, H M 324286, I/A 5 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18635 , F 33, S 8, H M 324286, I/A 5 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- C/ CONDE DE VILCHES,NUMERO 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18635 , F 32, S 8, H M 324286, I/A 4 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18635 , F 32, S 8, H M 324286, I/A 4 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18635 , F 32, S 8, H M 324286, I/A 4 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18635 , F 32, S 8, H M 324286, I/A 4 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18635 , F 32, S 8, H M 324286, I/A 4 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-119-28
- C/ CANTABRIA 13 (VILLANUEVA DE LA CAÑADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18635 , F 32, S 8, H M 324286, I/A 3 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28