ENCINARES DE LAS PAJANOSAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Lugar La Encinilla, S/N
Código Postal 41970
Municipio Santiponce
Provincia Sevilla
Razón Social ENCINARES DE LAS PAJANOSAS SL
CIF B91064337
Capital Social 1375000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Propietario JUAN LUIS PANTOJA E HIJOS SL
VINCULACIONES DE ENCINARES DE LAS PAJANOSAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENCINARES DE LAS PAJANOSAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUAN LUIS PANTOJA E HIJOS SL | Socio Unico | 02/02/2011 | 22/09/2021 |
Lafuente Mumpao Francisco Javier | Administrador Solidario | 22/09/2021 | |
Pantoja Puyana Juan Luis | Administrador Solidario | 22/09/2021 | |
SILVA LOPEZ & ASOCIADOS AUDITORES SLP | Auditor | 17/07/2019 | 22/09/2021 |
ACTOS BORME DE ENCINARES DE LAS PAJANOSAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 171, S 8, H SE 41021, I/A 7 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 171, S 8, H SE 41021, I/A 7 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 171, S 8, H SE 41021, I/A 7 (22/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 171, S 8, H SE 41021, I/A 6 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 170, S 8, H SE 41021, I/A 5 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-41
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.375.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.375.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 170, S 8, H SE 41021, I/A 5 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-41
Capital Anterior: | 1.403.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.403.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 170, S 8, H SE 41021, I/A 5 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 168, S 8, H SE 41021, I/A 4 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-41
Capital Anterior: | 403.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.403.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 248,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3092 , F 168, S 8, H SE 41021, I/A 4 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-41