ENCINA PALADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hacienda de Pavones, 124
Código Postal 28030
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ENCINA PALADA SL
CIF B83850172
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/11/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ENCINA PALADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENCINA PALADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanz Sanz Cesar | Liquidador | 19/07/2018 | 19/07/2018 |
Sanz Sanz Cesar | Administrador Unico | 21/01/2010 | 19/07/2018 |
Gonzalez Matesanz Ricardo | Administrador Solidario | 21/01/2010 | |
Sanz Sanz Cesar | Administrador Solidario | 25/05/2009 | 21/01/2010 |
Gonzalez Matesanz Maria Angeles | Administrador Solidario | 25/05/2009 |
ACTOS BORME DE ENCINA PALADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19530 , F 11, S 8, H M 342995, I/A 5 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19530 , F 11, S 8, H M 342995, I/A 5 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19530 , F 11, S 8, H M 342995, I/A 5 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19530 , F 11, S 8, H M 342995, I/A 5 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19530 , F 11, S 8, H M 342995, I/A 4 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19530 , F 11, S 8, H M 342995, I/A 4 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19530 , F 11, S 8, H M 342995, I/A 4 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-217-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19530 , F 10, S 8, H M 342995, I/A 3 (25/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-104-28