ENCASA PIEZAS TAPIZADAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Carlota O'Neill, 27
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ENCASA PIEZAS TAPIZADAS SA
CIF A28981082
Capital Social 392873.7 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Auditor Tejado Conejero Jose Lucindo
VINCULACIONES DE ENCASA PIEZAS TAPIZADAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ENCASA PIEZAS TAPIZADAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nuñez Barranco Pedro | Auditor Suplente | 13/02/2015 | 02/06/2015 |
Rodriguez Laya Maria Begoña | Administrador Unico | 01/04/2014 | 02/06/2015 |
Rodriguez Laya Maria Begoña | Liquidador | 02/06/2015 | 02/06/2015 |
Tejado Conejero Jose Lucindo | Auditor | 13/02/2015 | 02/06/2015 |
ACTOS BORME DE ENCASA PIEZAS TAPIZADAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25916 , F 160, S 8, H M 90268, I/A 18 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25916 , F 160, S 8, H M 90268, I/A 18 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25916 , F 160, S 8, H M 90268, I/A 18 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25916 , F 160, S 8, H M 90268, I/A 18 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-28
Capital Anterior: | 180.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 212.573,70 | Euros |
Capital Actual: | 392.873,70 | Euros |
Porcentaje: | 117,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25916 , F 159, S 8, H M 90268, I/A 17 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25916 , F 159, S 8, H M 90268, I/A 16 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25916 , F 159, S 8, H M 90268, I/A 15 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-241-28