EMR METALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Valencianes, 58
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMR METALES SL
CIF B54669197
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho
Fecha de Constitución 20/11/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Emr Holdings Bv
VINCULACIONES DE EMR METALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMR METALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Christopher Phillip Sheppard | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/10/2015 | 19/06/2018 |
Cottam Jayne Marie | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2012 | 19/06/2018 |
David Matthew Snowbali | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/10/2015 | 19/06/2018 |
Declan Ware | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/10/2015 | 19/06/2018 |
Echevarria Amirola Ivan | Apoderado Solidario | 24/05/2018 | 19/06/2018 |
Echevarria Amirola Ivan | Secretario No Consejero | 20/12/2012 | 19/06/2018 |
Edwin Adriaan Leijnse | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2016 | 19/06/2018 |
Edwin Adriaan Leijnse | Consejero | 18/11/2016 | 19/06/2018 |
Emr Holdings Bv | Socio Unico | 20/12/2012 | 19/06/2018 |
Hernandez Garcia Forte Beatriz | Apoderado Solidario | 24/05/2018 | 19/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMR METALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10469, L 7750, F 37, S 8, H V 180951, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10469, L 7750, F 37, S 8, H V 180951, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10469, L 7750, F 37, S 8, H V 180951, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10469, L 7750, F 37, S 8, H V 180951, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10469, L 7750, F 37, S 8, H V 180951, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-46
Liquidador Unico
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10469, L 7750, F 37, S 8, H V 180951, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10469, L 7750, F 37, S 8, H V 180951, I/A 3 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-46
- AVDA CORTES VALENCIANAS 58 5 - EDIFICIO SOROLLA CE (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10469, L 7750, F 36, S 8, H V 180951, I/A 2 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44269 , F 127, S 8, H B 451538, I/A 8 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44269 , F 127, S 8, H B 451538, I/A 8 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-08