EMQC 2008 INSULAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Martin Fernandez de la Torre, Arquitecto
Código Postal 35017
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMQC 2008 INSULAR SL
CIF B76014711
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EMQC 2008 INSULAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMQC 2008 INSULAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Rodriguez Jose Enrique | Administrador Unico | 17/12/2008 | 05/01/2022 |
Olascoaga Hernandez Otilia Maria | Apoderado | 09/01/2009 | 05/01/2022 |
Olascoaga Hernandez Otilia Maria | Apoderado | 18/06/2009 | 05/01/2022 |
Olascoaga Hernandez Otilia Maria | Liquidador | 05/01/2022 | 05/01/2022 |
ACTOS BORME DE EMQC 2008 INSULAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 73, S 8, H GC 41495, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 73, S 8, H GC 41495, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 73, S 8, H GC 41495, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 73, S 8, H GC 41495, I/A 5 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-35
- C/ ARQUITECTO MIGUEL MARTIN FERNANDEZ DE LA TORRE (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 73, S 8, H GC 41495, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
- La realización de las actividades propias de una empresa contratista de obras, como la realización por contrato o subcontrato con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de obras de fábrica, total o parcial, de casa... la compraventa y/o explotación en alquiler de embarcaciones.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 73, S 8, H GC 41495, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-.Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 73, S 8, H GC 41495, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 72, S 8, H GC 41495, I/A 3 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-35
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 71, S 8, H GC 41495, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 69, S 8, H GC 41495, I/A 1 (17/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-35