EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO INDUSTRIAL DE VILLANUEVA DE LA TORRE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mayor, S/N
Código Postal 19209
Municipio Villanueva de la Torre
Provincia Guadalajara
Razón Social EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO INDUSTRIAL DE VILLANUEVA DE LA TORRE SL
CIF B19274786
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades generales de la Administración Pública
Fecha de Constitución 30/06/2010
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Ayuntamiento De Villanueva De La Torre
VINCULACIONES DE EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO INDUSTRIAL DE VILLANUEVA DE LA TORRE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO INDUSTRIAL DE VILLANUEVA DE LA TORRE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayuntamiento De Villanueva De La Torre | Socio Unico | 02/11/2010 | 15/02/2013 |
De Miguel Gonzalez Manuel | Liquidador | 15/02/2013 | 15/02/2013 |
De Miguel Gonzalez Manuel | Secretario | 12/09/2011 | 15/02/2013 |
De Miguel Gonzalez Manuel | Consejero | 12/09/2011 | 15/02/2013 |
Duran Guillamas Laura | Apoderado | 19/10/2011 | 15/02/2013 |
Garcia Perez Joaquin | Consejero | 12/09/2011 | 15/02/2013 |
Gorgojo Neiro Thor | Consejero | 12/09/2011 | 15/02/2013 |
Maria Elena Rubio Orden | Consejero | 12/09/2011 | 15/02/2013 |
Pastor Guerrero Herminio Leonardo | Gerente | 02/11/2010 | 15/02/2013 |
Pastor Guerrero Herminio Leonardo | Gerente | 12/09/2011 | 15/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO INDUSTRIAL DE VILLANUEVA DE LA TORRE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 166, S 8, H GU 7880, I/A 5 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 166, S 8, H GU 7880, I/A 5 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-19
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 166, S 8, H GU 7880, I/A 5 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-19
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 166, S 8, H GU 7880, I/A 5 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-19
- A- Gestión del servicio público asumido por el Ayuntamiento de planeamiento, programación, equidistribución, gestión y urbanización del suelo industrial integrado por los sectores I-1 e I-2 del Plan de Ordenación Municipal de este término municipal. Se incluye todo tipo de estudios urbanísticos, in
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 166, S 8, H GU 7880, I/A 4 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-19
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 165, S 8, H GU 7880, I/A 3 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-19
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 165, S 8, H GU 7880, I/A 2 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-19
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 165, S 8, H GU 7880, I/A 2 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-189-19
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 161, S 8, H GU 7880, I/A 1 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-19
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 541 , F 161, S 8, H GU 7880, I/A 1 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-19