EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS MUNICIPALS DE VILANOVA DE SEGRIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Major, 1
Código Postal 25133
Municipio Vilanova de Segrià
Provincia Lleida
Razón Social EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS MUNICIPALS DE VILANOVA DE SEGRIA SL
CIF B25563354
Actividad Servicios integrales a edificios e instalaciones
Fecha de Constitución 05/09/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS MUNICIPALS DE VILANOVA DE SEGRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS MUNICIPALS DE VILANOVA DE SEGRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ajuntament De Vilanova De Segria | Socio único | 18/08/2014 | |
Farre Torrelles Joan | Consejero | 27/10/2010 | 18/08/2014 |
Llobera Vilamajo Iolanda | Consejero | 18/08/2014 | 18/08/2014 |
Marsal Esmet Hermenegildo | Consejero | 18/08/2014 | 18/08/2014 |
Marsal Esmet Hermenegildo | Consejero | 27/10/2010 | 18/08/2014 |
Nieto Alloza Oriol | Consejero | 18/08/2014 | 18/08/2014 |
Puig Torrelles Albert | Consejero | 27/10/2010 | 18/08/2014 |
Puig Torrelles Albert | Secretario | 29/11/2010 | 18/08/2014 |
Pujol Puig Ramon | Consejero | 18/08/2014 | 18/08/2014 |
Pujol Puig Ramon | Consejero | 27/10/2010 | 18/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS MUNICIPALS DE VILANOVA DE SEGRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 222, S 8, H L 18478, I/A 6 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 222, S 8, H L 18478, I/A 6 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 222, S 8, H L 18478, I/A 6 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-25
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 222, S 8, H L 18478, I/A 6 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-25
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 177, S 8, H L 18478, I/A 5 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-25
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 177, S 8, H L 18478, I/A 5 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-25
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 177, S 8, H L 18478, I/A 4 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-25
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 946 , F 177, S 8, H L 18478, I/A 4 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-224-25