EMPRESA CANARIA DE ANALISIS DE AGUAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Comodoro Rolin, 4
Código Postal 38007
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMPRESA CANARIA DE ANALISIS DE AGUAS SL
CIF B38992012
Capital Social 500000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/07/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Empresa Mixta De Aguas De Santa Cruz De Tenerife S
VINCULACIONES DE EMPRESA CANARIA DE ANALISIS DE AGUAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMPRESA CANARIA DE ANALISIS DE AGUAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Empresa Mixta De Aguas De Santa Cruz De Tenerife S | Socio Unico | 22/09/2009 | 20/07/2012 |
Gutierrez Zavala Alfredo | Administrador Solidario | 18/03/2010 | 20/07/2012 |
Jimenez Escalona Guillermo Luis | Liquidador | 20/07/2012 | 20/07/2012 |
Jimenez Escalona Guillermo Luis | Administrador Solidario | 18/03/2010 | 20/07/2012 |
Aguirre Pascual Alvaro | Administrador Unico | 22/09/2009 | 18/03/2010 |
ACTOS BORME DE EMPRESA CANARIA DE ANALISIS DE AGUAS SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 105, S 8, H TF 46382, I/A 3 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 105, S 8, H TF 46382, I/A 3 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 105, S 8, H TF 46382, I/A 3 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-38
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 105, S 8, H TF 46382, I/A 3 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-18-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 104, S 8, H TF 46382, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 104, S 8, H TF 46382, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 104, S 8, H TF 46382, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 103, S 8, H TF 46382, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-38