EMPADERCLI 2006 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Mayor, 2
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMPADERCLI 2006 SL
CIF B99110389
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 02/06/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Iglesias Garcia Agapito Carmelo
Propietario TISUAVA SL
VINCULACIONES DE EMPADERCLI 2006 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMPADERCLI 2006 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Estraña Picon Susana | Apoderado Solidario | 21/12/2016 | 14/02/2024 |
Garcia Perdiguero Eva | Apoderado Solidario | 21/12/2016 | 14/02/2024 |
Iglesias Garcia Agapito Carmelo | Administrador Unico | 08/11/2017 | 14/02/2024 |
TISUAVA SL | Socio Unico | 22/01/2024 | 14/02/2024 |
GRUPO DIAMANTE 2006 SL | Administrador Unico | 28/04/2012 | 08/11/2017 |
Casado Calonge Alberto | Administrador Unico | 28/04/2012 |
ACTOS BORME DE EMPADERCLI 2006 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45908 , F 93, S 8, H M 806770, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45908 , F 93, S 8, H M 806770, I/A 4 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45908 , F 93, S 8, H M 806770, I/A 3 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- PLAZA MAYOR, NUMERO 2, LOCAL 11 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45908 , F 93, S 8, H M 806770, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 79, S 8, H Z 41208, I/A 5 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 79, S 8, H Z 41208, I/A 5 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 78, S 8, H Z 41208, I/A 4 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 78, S 8, H Z 41208, I/A 3 (28/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 78, S 8, H Z 41208, I/A 3 (28/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-50
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-50