EMOVI AUDIOVISUAL SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Miro, 11
Código Postal 08130
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Razón Social EMOVI AUDIOVISUAL SERVICES SL
CIF B65028730
Capital Social 20004.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 22/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EMOVI AUDIOVISUAL SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMOVI AUDIOVISUAL SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torres Clemente Gabriel | Administrador Unico | 12/05/2015 | 04/03/2022 |
Torres Clemente Gabriel | Liquidador | 04/03/2022 | 04/03/2022 |
Alcalde Elias Miguel Angel | Secretario | 27/02/2009 | 12/05/2015 |
Alcalde Elias Miguel Angel | Consejero | 27/02/2009 | 12/05/2015 |
Gomez Perez Isabel Maria | Consejero | 27/02/2009 | 12/05/2015 |
Perez Lorenzo David | Consejero | 27/02/2009 | 12/05/2015 |
Ruiz Homobono Ricardo | Consejero | 27/02/2009 | 12/05/2015 |
Torres Clemente Gabriel | Presidente | 27/02/2009 | 12/05/2015 |
Torres Clemente Gabriel | Consejero | 27/02/2009 | 12/05/2015 |
Torres Clemente Gabriel | Consejero Delegado | 27/02/2009 | 12/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMOVI AUDIOVISUAL SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 16, S 8, H B 377650, I/A 4 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 16, S 8, H B 377650, I/A 4 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 16, S 8, H B 377650, I/A 4 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-08
- CL CAN MIRO,11,1-A (SANTA PERPETUA DE MOGODA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 16, S 8, H B 377650, I/A 3 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-08
- CL PUJADES Num.205 P.EN PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 16, S 8, H B 377650, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 16, S 8, H B 377650, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 16, S 8, H B 377650, I/A 2 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41065 , F 11, S 8, H B 377650, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-08