EMMASA OPERACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Comodoro Rolin, 4
Código Postal 38007
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMMASA OPERACIONES SL
CIF B38992004
Capital Social 150000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/07/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Empresa Mixta De Aguas De Santa Cruz De Tenerife S
VINCULACIONES DE EMMASA OPERACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMMASA OPERACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Empresa Mixta De Aguas De Santa Cruz De Tenerife S | Socio Unico | 22/09/2009 | 02/08/2011 |
Gutierrez Zavala Alfredo | Administrador Solidario | 18/03/2010 | 02/08/2011 |
Gutierrez Zavala Alfredo | Liquidador Solidario | 02/08/2011 | 02/08/2011 |
Jimenez Escalona Guillermo Luis | Administrador Solidario | 18/03/2010 | 02/08/2011 |
Jimenez Escalona Guillermo Luis | Liquidador Solidario | 02/08/2011 | 02/08/2011 |
Aguirre Pascual Alvaro | Administrador Unico | 22/09/2009 | 18/03/2010 |
ACTOS BORME DE EMMASA OPERACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 95, S 8, H TF 46378, I/A 3 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 95, S 8, H TF 46378, I/A 3 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 95, S 8, H TF 46378, I/A 3 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 95, S 8, H TF 46378, I/A 3 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-18-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 94, S 8, H TF 46378, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 94, S 8, H TF 46378, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 94, S 8, H TF 46378, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 93, S 8, H TF 46378, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 93, S 8, H TF 46378, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-38