EMMASA INGENIERIA Y CONSULTORIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Comodoro Rolin, 4
Código Postal 38007
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMMASA INGENIERIA Y CONSULTORIA SL
CIF B38992020
Capital Social 40000.0 Euros
Fecha de Constitución 31/07/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Empresa Mixta De Aguas De Santa Cruz De Tenerife S
VINCULACIONES DE EMMASA INGENIERIA Y CONSULTORIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMMASA INGENIERIA Y CONSULTORIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Empresa Mixta De Aguas De Santa Cruz De Tenerife S | Socio Unico | 22/09/2009 | 03/08/2011 |
Gutierrez Zavala Alfredo | Administrador Solidario | 18/03/2010 | 03/08/2011 |
Gutierrez Zavala Alfredo | Liquidador Solidario | 03/08/2011 | 03/08/2011 |
Jimenez Escalona Guillermo Luis | Administrador Solidario | 18/03/2010 | 03/08/2011 |
Jimenez Escalona Guillermo Luis | Liquidador | 03/08/2011 | 03/08/2011 |
Aguirre Pascual Alvaro | Administrador Unico | 22/09/2009 | 18/03/2010 |
ACTOS BORME DE EMMASA INGENIERIA Y CONSULTORIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 100, S 8, H TF 46380, I/A 3 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 100, S 8, H TF 46380, I/A 3 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Liquidador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 100, S 8, H TF 46380, I/A 3 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 100, S 8, H TF 46380, I/A 3 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-18-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 99, S 8, H TF 46380, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 99, S 8, H TF 46380, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 99, S 8, H TF 46380, I/A 2 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 98, S 8, H TF 46380, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3113 , F 98, S 8, H TF 46380, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-38