EMINUR 50 DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EMINUR 50 DE INVERSIONES SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/11/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EMINUR 50 DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EMINUR 50 DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 08/01/2016 | 13/12/2022 |
Diez Medina Veronica Ana | Vicesecretario No Consejero | 26/11/2015 | 13/12/2022 |
Gonzalez Mercante Lara | Consejero | 08/01/2016 | 13/12/2022 |
Ketelsen Coll Pedro | Secretario No Consejero | 26/11/2015 | 13/12/2022 |
Ketelsen Coll Pedro | Liquidador | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
Lostale Sarrias Palmira | Apoderado Solidario | 18/11/2014 | 13/12/2022 |
Lostale Sarrias Palmira | Consejero | 18/11/2014 | 13/12/2022 |
Lostale Sarrias Palmira | Liquidador Suplente | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
Loureiro Botana Maria Concepcion | Apoderado Solidario | 18/11/2014 | 13/12/2022 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/11/2014 | 13/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EMINUR 50 DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 118, S 8, H M 590748, I/A 14 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 118, S 8, H M 590748, I/A 14 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 118, S 8, H M 590748, I/A 14 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 118, S 8, H M 590748, I/A 14 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 118, S 8, H M 590748, I/A 14 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 118, S 8, H M 590748, I/A 13 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 117, S 8, H M 590748, I/A 12 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 117, S 8, H M 590748, I/A 11 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
- C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA NUMERO 11 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 116, S 8, H M 590748, I/A 10 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32818 , F 116, S 8, H M 590748, I/A 9 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28